SPD: |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | 31.10.2020 | von 05.11.2020 bis 31.10.2020 | |
Bauausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Bauausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.10.2009 | 31.05.2014 | von 27.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Bauausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Bauausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.11.2020 | | von 06.11.2020 | |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.05.2014 | von 27.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Bezirksausschuss Brakel | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | |
Bezirksausschuss Brakel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.02.2010 | 31.05.2014 | von 04.02.2010 bis 31.05.2014 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Bezirksausschuss Brakel | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Vorsitzender: |
Fraktion der SPD im Rat der Stadt Brakel | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
|
Fraktion der SPD im Rat der Stadt Brakel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 | |
SPD: |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.05.2014 | von 27.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Schul- und Sozialausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.05.2014 | von 27.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Wahlausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.11.2020 | | von 11.11.2020 | |