CDU: |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | 31.10.2020 | von 05.11.2020 bis 31.10.2020 | |
Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.11.2020 | | von 06.11.2020 | |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Vorsitzender: |
Bezirksausschuss Bellersen | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 26.11.2020 | | von 26.11.2020 | |
CDU: |
Bezirksausschuss Bellersen | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Vorsitzender: |
Fraktion der CDU im Rat der Stadt Brakel | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
CDU: |
Fraktion der CDU im Rat der Stadt Brakel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
|
Fraktion der CDU im Rat der Stadt Brakel | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | |
CDU: |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.11.2020 | | von 11.11.2020 | |