Vorsitzender: |
Rechnungsprüfungsausschuss | parteilos | parteilos Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
CDU: |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | parteilos | parteilos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Bauausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Bezirksausschuss Brakel | parteilos | parteilos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Bezirksausschuss Istrup | parteilos | parteilos Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Bezirksausschuss Schmechten | parteilos | parteilos Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Fraktionslos: |
Fraktion der CDU im Rat der Stadt Brakel | parteilos | parteilos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 12.03.2020 | von 01.06.2014 bis 12.03.2020 | |
Rat | parteilos | parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | parteilos | parteilos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |