Vorsitzender: |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Bündnis90/DIE GRÜNEN: |
Bauausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Betriebsausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Rat | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Wahlausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Rat | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Bauausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Betriebsausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Bezirksausschuss Schmechten | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Wahlausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Rat | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Bauausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Schul- und Sozialausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.10.2009 | 31.05.2014 | von 27.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Wahlausschuss | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Bezirksausschuss Erkeln | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.07.2014 | 31.10.2020 | von 21.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Beratende Mitglieder: |
Bezirksausschuss Brakel | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 | |
|
Fraktion Bündnis`90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Brakel | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 16.10.1994 | 31.10.2020 | von 16.10.1994 bis 31.10.2020 | |