Vorsitzender: |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 05.11.2020 | 24.01.2023 | von 05.11.2020 bis 24.01.2023 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Vorsitzende: |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 24.01.2023 | | von 24.01.2023 | |
CDU: |
Bezirksausschuss Brakel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.02.2010 | 31.10.2020 | von 04.02.2010 bis 31.10.2020 | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
Fraktion der CDU im Rat der Stadt Brakel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 09.09.2016 | von 01.06.2014 bis 09.09.2016 | |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Bauausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Fraktion der CDU im Rat der Stadt Brakel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.03.2017 | 31.10.2020 | von 27.03.2017 bis 31.10.2020 | |
Fraktion der CDU im Rat der Stadt Brakel | CDU | CDU Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | 24.01.2023 | von 05.11.2020 bis 24.01.2023 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | 31.10.2020 | von 05.11.2020 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 | |
Bauausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2020 | | von 06.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 11.11.2020 | | von 11.11.2020 | |
Bürger Interessen Brakel: |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |