CDU: |
Disse, Ulrich | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 14.07.2011 | 31.10.2020 | von 14.07.2011 bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender | Vogt, Markus | CDU | Vogt, Markus CDU | Lessmann, Norbert | CDU | Lessmann, Norbert CDU | Behler, Johannes | CDU | Behler, Johannes CDU |
Disse, Ulrich | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | | | | | | | |
Fischer, Bernhard | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.12.2009 | 31.05.2014 | von 17.12.2009 bis 31.05.2014 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | | | Vogt, Markus | CDU | Vogt, Markus CDU | Lücke, Hartwig | CDU | Lücke, Hartwig CDU |
Kühnert, Norbert | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | | Vogt, Markus | CDU | Vogt, Markus CDU | Lessmann, Norbert | CDU | Lessmann, Norbert CDU | Behler, Johannes | CDU | Behler, Johannes CDU |
Rustemeier, Andreas | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | | Vogt, Markus | CDU | Vogt, Markus CDU | Lessmann, Norbert | CDU | Lessmann, Norbert CDU | Behler, Johannes | CDU | Behler, Johannes CDU |
Vogt, Hubertus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 | | Vogt, Markus | CDU | Vogt, Markus CDU | Lessmann, Norbert | CDU | Lessmann, Norbert CDU | Behler, Johannes | CDU | Behler, Johannes CDU |
SPD: |
Fromme, Josef-Heinrich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.12.2009 | 31.10.2020 | von 17.12.2009 bis 31.10.2020 | | Temme, Bruno | SPD | Temme, Bruno SPD | Multhaupt, Hans-Jürgen | SPD | Multhaupt, Hans-Jürgen SPD | Multhaupt, Robin | SPD | Multhaupt, Robin SPD |
Fromme, Josef-Heinrich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | | Temme, Bruno | SPD | Temme, Bruno SPD | | | | |
Holtemeyer, Joachim | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | Temme, Bruno | SPD | Temme, Bruno SPD | Multhaupt, Hans-Jürgen | SPD | Multhaupt, Hans-Jürgen SPD | Multhaupt, Robin | SPD | Multhaupt, Robin SPD |
Koch, Thomas | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | | Temme, Bruno | SPD | Temme, Bruno SPD | Multhaupt, Hans-Jürgen | SPD | Multhaupt, Hans-Jürgen SPD | Multhaupt, Robin | SPD | Multhaupt, Robin SPD |
UWG/CWG: |
Bobbert, Johannes | UWG/CWG | UWG/CWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.12.2009 | 31.10.2020 | von 17.12.2009 bis 31.10.2020 | | Klages, Michael | UWG/CWG | Klages, Michael UWG/CWG | | | | |