Vorsitzende: |
Hogrebe-Oehlschläger, Ulrike | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 13.09.2020 | | von 13.09.2020 |
Bündnis90/DIE GRÜNEN: |
Flore, David | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 13.09.2020 | | von 13.09.2020 |
Knobloch, Peter | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.09.2020 | | von 13.09.2020 |
Kremeyer, Lisa | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.09.2020 | | von 13.09.2020 |
Vogt, Monika | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.09.2020 | | von 13.09.2020 |
|
Hogrebe-Oehlschläger, Ulrike | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 |
Schulte, Meinolf | Bündnis90/DIE GRÜNEN | Bündnis90/DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 16.10.1994 | 31.10.2020 | von 16.10.1994 bis 31.10.2020 |